Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Rossing Lønberg | 31.08.2021 | direktør |
Rasmus Bonde Greis | 31.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Egil Rindorf | 08.04.2021 | 31.08.2021 | direktør |
Lars Falster | 21.08.2018 | 08.04.2021 | direktør |
Gitte Rie Midtgaard | 02.05.2018 | 30.10.2018 | direktør |
Christian Rossing Lønberg | 02.05.2018 | 21.08.2018 | direktør |