Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | Navne | Vedtægter | ||||
Kapital | Legale ejere | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2022-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-12-01 fjernes Bestyrelse: Nina Christiane Movin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Robert Mørkegaard Gertsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-12-03 Statstidende Dekret
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-11-14 tilføjes Navne: Selskabet af 1. Maj 2018 ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-13 fjernes Navne: GameBoks ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Vedtægter: 2022-11-14 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 fjernes Bestyrelse: Christopher Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 59.200,00 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-09 tilføjes Legale ejere: CKJ Equity Invest ApS, Nina Christiane Movin, Schrader Capital ApS, S. From Capital ApS, Movin Capital ApS, Alves Capital ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-08 fjernes Legale ejere: CKJ Equity Invest ApS, Movin Capital ApS, S. From Capital ApS, Alves Capital ApS, Schrader Capital ApS, Nina Christiane Movin (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-09 tilføjes Vedtægter: 2022-06-09 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2022-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelmarksvej 4, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2021-09-10 tilføjes Direktion: Robert Mørkegaard Gertsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2021-09-10 fjernes Direktion: Christian Alves Agerbæk (direktør) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-04-19 fjernes Legale ejere: BOM INVEST ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Theil Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-01-27 tilføjes Bestyrelse: Christian Læsø Jensen (formand) (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2021-01-27 fjernes Bestyrelse: Steffen From Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Legale ejere: BOM INVEST ApS, CCLJ ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-01-27 tilføjes Navne: GameBoks ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2021-01-26 fjernes Navne: GameBoks IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-01-27 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2021-01-27 tilføjes Vedtægter: 2021-01-27 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelmarksvej 4, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2020-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellekær 14, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-09 tilføjes Bestyrelse: Anthon Schrader (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-09-08 fjernes Bestyrelse: Anthon Schrader (formand) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Direktion: Christian Alves Agerbæk (direktør) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2020-05-29 fjernes Direktion: Kenya Asano Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-05-28 fjernes Direktion: Steffen From Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 290,08 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Nina Christiane Movin (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@GameBoks.com (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: info@GameBoks.com (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-02 tilføjes Legale ejere: Schrader Capital ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Schrader Capital ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-12 tilføjes Bestyrelse: Steffen From Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-11-12 fjernes Bestyrelse: Kenya Asano Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-12 tilføjes Direktion: Kenya Asano Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2019-11-12 fjernes Direktion: Anthon Schrader (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-16 tilføjes Bestyrelse: Jesper Theil Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-10-16 fjernes Direktion: Christian Alves Agerbæk (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Legale ejere: Schrader Capital ApS, S. From Capital ApS, Alves Capital ApS, Janni Spies (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-05-21 fjernes Legale ejere: Schrader Capital ApS, S. From Capital ApS, Alves Capital ApS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Movin Capital ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-31 fjernes Legale ejere: Movin Capital ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-03-12 tilføjes Legale ejere: CKJ Equity Invest ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2019-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2019-03-12 tilføjes Bestyrelse: Kenya Asano Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 248,02 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-03-12 tilføjes Vedtægter: 2019-03-12 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 223,21 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-02-18 tilføjes Legale ejere: Nicolai Mick Kofoed Jørgensen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Vedtægter: 2019-02-18 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekær 14, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2019-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-02 tilføjes Legale ejere: Movin Capital ApS, Schrader Capital ApS, S. From Capital ApS, Alves Capital ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-11-02 fjernes Legale ejere: Rasmus Movin Østergaard, Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Anthon Schrader (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 1473 København K (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvænget 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Hjemmeside: Www.GameBoks.com (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@GameBoks.com (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 208,33 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-09-11 tilføjes Vedtægter: 2018-09-11 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-06-27 tilføjes Direktion: Rasmus Movin Østergaard (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-06-27 tilføjes Legale ejere: Rasmus Movin Østergaard, Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Anthon Schrader (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-06-26 fjernes Legale ejere: Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Anthon Schrader, Rasmus Movin Østergaard (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-27 tilføjes Vedtægter: 2018-06-27 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-06-27 fjernes Reelle ejere: Anthon Schrader, Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125,00 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-16 tilføjes Legale ejere: Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Anthon Schrader, Rasmus Movin Østergaard (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-05-15 fjernes Legale ejere: Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Anthon Schrader (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Anthon Schrader (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Reelle ejere: Anthon Schrader, Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-05-15 fjernes Reelle ejere: Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Anthon Schrader (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Alves Agerbæk, Steffen From Pedersen, Anthon Schrader (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Vedtægter: 2018-05-16 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvænget 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Christian Alves Agerbæk (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektronik til husholdninger (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: GameBoks IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: Steffen From Pedersen, Christian Alves Agerbæk, Anthon Schrader (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-04)