Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Bestyrelse: Johnny Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-01 fjernes Bestyrelse: Jan Ladefoged (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-05-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-05-30 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-03-20 tilføjes Bestyrelse: Jan Ladefoged (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-03-20 fjernes Bestyrelse: Tom Bak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Juels Vej 37, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Porthusvej 100, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-02 tilføjes Bestyrelse: Tom Bak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-03-02 fjernes Bestyrelse: Arne Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-02 tilføjes Direktion: Arne Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-02 fjernes Direktion: Jens Pave (direktør) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 35.400.000,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-25 tilføjes Vedtægter: 2022-02-25 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 34.476.000,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-14 tilføjes Legale ejere: SEF A/S, HALBERG PROPERTIES A/S, C.C. JENSEN A/S, FONDEN FOR FYNSKE BANK (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-13 fjernes Legale ejere: SEF A/S, HALBERG PROPERTIES A/S, C.C. JENSEN A/S, FONDEN FOR FYNSKE BANK (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 tilføjes Vedtægter: 2022-01-14 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Legale ejere: VT Ejendomsholding ApS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: SVENDBORG IMPORTFIRMA A/S (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 3.952.000,00 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 3.800.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-23 tilføjes Legale ejere: SEF A/S, HALBERG PROPERTIES A/S, C.C. JENSEN A/S, FONDEN FOR FYNSKE BANK, HUMLEBO EJENDOMME HOLDING A/S, REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-07-23 fjernes Legale ejere: Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS, MINOVE Advokatholding ApS, CT SVENDBORG ApS, PETERSEN & SØRENSEN MOTORVÆRKSTED A/S, Birkholm Invest ApS, NORDANE SHIPPING A/S, SVENDBORG IMPORTFIRMA A/S (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-07-22 fjernes Legale ejere: SEF A/S, HUMLEBO EJENDOMME HOLDING A/S, HALBERG PROPERTIES A/S, C.C. JENSEN A/S, FONDEN FOR FYNSKE BANK, REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-07-23 tilføjes Vedtægter: 2021-07-23 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-06-07 tilføjes Bestyrelse: Arne Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-06-07 fjernes Bestyrelse: Henrik Harald Halberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-07 tilføjes Legale ejere: FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING, SEF A/S, HUMLEBO EJENDOMME HOLDING A/S, HALBERG PROPERTIES A/S, C.C. JENSEN A/S, FONDEN FOR FYNSKE BANK, REDERIET M.H.SIMONSEN ApS, Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS, MINOVE Advokatholding ApS, CT SVENDBORG ApS, PETERSEN & SØRENSEN MOTORVÆRKSTED A/S, Birkholm Invest ApS, NORDANE SHIPPING A/S, SVENDBORG IMPORTFIRMA A/S (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-06-07 fjernes Legale ejere: FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-06-06 fjernes Legale ejere: Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS, PETERSEN & SØRENSEN MOTORVÆRKSTED A/S, HALBERG PROPERTIES A/S, C.C. JENSEN A/S, NORDANE SHIPPING A/S, REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-07 tilføjes Vedtægter: 2021-06-07 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-04 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porthusvej 100, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-04-23 tilføjes Bestyrelse: Henrik Harald Halberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2018-04-23 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-04-23 tilføjes Direktion: Jens Pave (direktør) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse, udlejning samt udvikling af erhvervsejendom på Svendborg Havn samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS, PETERSEN & SØRENSEN MOTORVÆRKSTED A/S, HALBERG PROPERTIES A/S, C.C. JENSEN A/S, NORDANE SHIPPING A/S, REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: Svendborg Maritime Erhvervspark P/S (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Stiftere: REDERIET M.H.SIMONSEN ApS, PETERSEN & SØRENSEN MOTORVÆRKSTED A/S, NORDANE SHIPPING A/S, HALBERG PROPERTIES A/S, C.C. JENSEN A/S (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-04)