Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erritsø Bygade 81, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2018-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: AutoShoot ApS. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIEMUS ApS. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AutoShoot ApS. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GreenTech.nu ApS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-08-12 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-12 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-09-01 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-11 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-11 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-12 tilføjes Vedtægter: 2020-08-12 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2018-05-04 tilføjes Direktion: Martin Nygaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-08-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-04 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Legale ejere: Martin Nygaard Christensen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-05-04 tilføjes Navne: VIE Holding ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Reelle ejere: Martin Nygaard Christensen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-05-04 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-05-04 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Stiftere: Martin Nygaard Christensen (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Vedtægter: 2018-05-04 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-04)