Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Vedtægter | xbrl | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2018-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JV Automation ApS. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2024-01-22 tilføjes Vedtægter: 2024-01-22 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: JV Group Holding ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-07 fjernes Navne: JV Group Holding IVS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-29 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anderupvænget 114, 5270 Odense N (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Direktion: Jacob Sunding Vejlebo (direktør) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og kapitalandele drive dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-03 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jacobborup7@gmail.com (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Legale ejere: Jacob Sunding Vejlebo (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Navne: JV Group Holding IVS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-05-03 tilføjes Reelle ejere: Jacob Sunding Vejlebo (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-05-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-05-03 tilføjes Stiftere: Jacob Sunding Vejlebo (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Vedtægter: 2018-05-03 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-04)