Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 63, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-03 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Legale ejere: Mikkel Rask (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Navne: Mikkel Rask Holding IVS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Stiftere: Mikkel Rask (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-30)
Den 2019-03-29 Statstidende Dekret
Den 2019-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-30)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-30)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Mikkel Rask (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 63, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Direktion: Mikkel Rask (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for IT investeringer samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-03 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Legale ejere: Mikkel Rask (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Navne: Mikkel Rask Holding IVS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Stiftere: Mikkel Rask (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-03 tilføjes Vedtægter: 2018-05-03 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)