Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: Mano Montage ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-14 fjernes Navne: Mano Montage IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Egetved 18, 9362 Gandrup (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-11 tilføjes Direktion: Joakim Oluf Boye Gandrup (direktør) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-09-11 fjernes Direktion: Chris Christiansen (direktør) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-09-11 tilføjes Legale ejere: Joakim Oluf Boye Gandrup (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-11 fjernes Legale ejere: Chris Christiansen (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-11 tilføjes Reelle ejere: Joakim Oluf Boye Gandrup (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Manomontage.mail@gmail.com (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: Jrebstrup@gmail.com (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: Jrebstrup@gmail.com (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egetved 18, 9362 Gandrup (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-05-02 tilføjes Direktion: Chris Christiansen (direktør) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-05-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed ved at levere ydelser og service som tømrer og snedkere i forbindelse med bygninger og anlæg, herunder renovering. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-02 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-05-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Legale ejere: Chris Christiansen, Jonas Nors Rebstrup, Jens Martin Michaelsen (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-02 tilføjes Navne: Mano Montage IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-05-02 tilføjes Reelle ejere: Jonas Nors Rebstrup, Jens Martin Michaelsen (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Stiftere: Jonas Nors Rebstrup, Jens Martin Michaelsen, Chris Christiansen (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører i forening. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 tilføjes Vedtægter: 2018-05-02 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-03)