Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-14 tilføjes Navne: OBIX ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-13 fjernes Navne: OBIX IVS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-14 tilføjes Vedtægter: 2020-12-14 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvang 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Direktion: Ole Bille (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med IT-programmering og levering af ITkonsulentydelser og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-20 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@obix.dk (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Legale ejere: BILLES HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: OBIX IVS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Ole Bille (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Stiftere: BILLES HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-02)