Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendomsselskabetgrimhojvej15@gmail.com (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: ejendomsselskabetgrimhojvej15aps@gmail.com (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kantorparken 28, 1. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Grimhøjvej 15, 8220 Brabrand (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendomsselskabetgrimhojvej15aps@gmail.com (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2019-06-07 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Skovsborg Hansen (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-07 fjernes Legale ejere: Aarhus Øvelokaler ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 tilføjes Legale ejere: Skovsborg Holding ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Legale ejere: Skovsborg Holding ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-05-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grimhøjvej 15, 8220 Brabrand (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-04-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Svendsen Volf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Direktion: Morten Svendsen Volf (direktør) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendommen Grimhøjvej 15, 8220 Brabrand samt at drive udlejningsvirksomhed og anden hertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Legale ejere: Skovsborg Holding ApS, Aarhus Øvelokaler ApS, Morten Volf Holding ApS, Troels Johnsen Holding ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Grimhøjvej 15 ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Svendsen Volf, Troels Ellegaard Johnsen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Stiftere: Troels Johnsen Holding ApS, Skovsborg Holding ApS, Morten Volf Holding ApS, Aarhus Øvelokaler ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen eller et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-02)