Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 231, 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Direktion: Flemming Astrup (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@astrupdesign.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Legale ejere: ASTRUP HOLDING, VARDE ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Navne: A1 Wine ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Reelle ejere: Flemming Astrup (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Stiftere: ASTRUP HOLDING, VARDE ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 231, 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@astrupdesign.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 7, 6800 Varde (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glarmestervej 7, 6800 Varde (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Flemming Astrup (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af vin, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: ASTRUP HOLDING, VARDE ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: A1 Wine ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Astrup (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: ASTRUP HOLDING, VARDE ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-20)