Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Direktion: Morten Haugen (direktør) (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Legale ejere: MIDDELFART EIENDOMSINVEST AS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Navne: Komplementaranpartsselskabet Venusvej, Kolding (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Stiftere: DAUGAARD PEDERSEN A/S (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Direktion: Morten Haugen (direktør) (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-07-15 fjernes Direktion: Jan Riis Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Legale ejere: MIDDELFART EIENDOMSINVEST AS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-07-15 fjernes Legale ejere: DAUGAARD PEDERSEN A/S (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-07-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 fjernes Reelle ejere: Jan Riis Nielsen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Jan Riis Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Ejendomsselskabet Venusvej, Kolding P/S samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: DAUGAARD PEDERSEN A/S (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: Komplementaranpartsselskabet Venusvej, Kolding (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Riis Nielsen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: DAUGAARD PEDERSEN A/S (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-29)