Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Legale ejere | ||||
Navne | Vedtægter | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2023-11-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2023-11-14 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-30 tilføjes Legale ejere: ACMC Holding 2017 ApS, Walhol Holding ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 fjernes Legale ejere: Bilhuset Arnum Holding ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Sofus ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-29 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Bilhuset Arnum ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 tilføjes Vedtægter: 2023-04-30 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 fjernes Reelle ejere: Valdemar Munch-Christiansen, Zacharias Munch-Christiansen (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-16 tilføjes Direktion: Mike Munch-Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-16 fjernes Direktion: Jack Munch-Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnumvej 92, 6520 Toftlund (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevej 330, 6510 Gram (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-29 tilføjes Direktion: Jack Munch-Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-09-29 fjernes Direktion: Svend Ove Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 330, 6510 Gram (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevej 330, 6510 Gram (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 330, 6510 Gram (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevej 330, 6510 Gram (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 330, 6510 Gram (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-25 tilføjes Direktion: Svend Ove Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2018-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-25 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Legale ejere: YNF HOLDING ApS, Bilhuset Arnum Holding ApS (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-25 fjernes Legale ejere: YNF HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-25 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Bilhuset Arnum ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Reelle ejere: Christopher Munch-Christiansen, Alexander Degnbol Christiansen, Valdemar Munch-Christiansen, Zacharias Munch-Christiansen, Mike Munch-Christiansen (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-25 fjernes Reelle ejere: Christopher Munch-Christiansen, Alexander Degnbol Christiansen (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2018-04-25 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2018-04-25 tilføjes Stiftere: YNF HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-01)