Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stubberup Byggekeramik A/S. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2019-08-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teilgårdsvej 4, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Niels Peder Lundmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Niels Peder Lundmann Jensen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: Lundmann Holding ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Peder Lundmann Jensen (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: Niels Peder Lundmann Jensen (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-01)