Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 Statstidende Dekret
Den 2022-04-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Nour El-Din Alnoumeiri (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 8, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 52, st. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-03-08)
Den 2020-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: dstgruppen@gmail.com (offentliggjort 2020-03-08)
Den 2019-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 52, st. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-03-08)
Den 2019-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bueparken 102, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at drive handelsvirksomhed samt andre aktiviteter efter direktionens skøn (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Direktion: Nour El-Din Alnoumeiri (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-07-11 fjernes Direktion: Ibrahim Mermer (direktør) (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-10 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-11 tilføjes Legale ejere: Nour El-Din Alnoumeiri (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 fjernes Legale ejere: Ibrahim Mermer (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Navne: Den Søde Tand IVS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-10 fjernes Navne: Rengøring & Gulvservice IVS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Reelle ejere: Nour El-Din Alnoumeiri (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 fjernes Reelle ejere: Ibrahim Mermer (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Vedtægter: 2019-07-11 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bueparken 102, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Ibrahim Mermer (direktør) (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at drive rengørings virksomhed, gulvservice samt andre aktiviteter efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Ibrahim Mermer (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: Rengøring & Gulvservice IVS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Ibrahim Mermer (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: Ibrahim Mermer (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)