Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 47, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergårdsalle 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergårdsalle 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: dh@danskhal.dk (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af direktørerne eller den samlede direktion. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-29 tilføjes Direktion: Thomas Frost (direktør) (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-08-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2018-04-26 tilføjes Direktion: Hans Erik Frost (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Formål: VIRKSOMHEDENS FORMÅL ER INVESTERING OG UDLEJNING INDEN FOR FAST EJENDOM OG ANDEN DERMED BESLÆGTET VIRKSOMHED EFTER DIREKTIONENS SKØN (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-26 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Legale ejere: FROST HOLDING EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Navne: INDUSTRIVÆNGET 11 APS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Reelle ejere: Louise Frost Brodersen, Thomas Frost (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-04-26 tilføjes Stiftere: FROST HOLDING EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Tegningsregel: SELSKABET TEGNES AF ÉN DIREKTØR (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2018-04-26 tilføjes Vedtægter: 2018-04-26 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2018-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-01)