Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Binavne | Formål | Navne | Direktion | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2020-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Sarvo Marine ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Sarvo Marine ApS. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: BOLL+ ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: Bom Breckling Holding ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Mølgaard Boll (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-07-01 fjernes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: OLE GS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Sarvo Marine ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: OLE GS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-12-14 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: OLE GS HOLDING ApS, Sarvo Marine ApS, Bom Breckling Holding ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-09-14 fjernes Legale ejere: Bom Breckling Holding ApS, OLE GS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: J. Brandi Holding ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-09-15 tilføjes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-09-14 fjernes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: J. Brandi Holding ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-05-01 tilføjes Legale ejere: J. Brandi Holding ApS, OLE GS HOLDING ApS, Hvolbøl Voss Holding ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-05-01 fjernes Legale ejere: Sarvo Marine ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-01 tilføjes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-05-01 fjernes Reelle ejere: Jonas Hvolbøl Voss, Jan Brandi (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-30 fjernes Legale ejere: Hvolbøl Voss Holding ApS, J. Brandi Holding ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-30 fjernes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-03 tilføjes Legale ejere: Hvolbøl Voss Holding ApS, J. Brandi Holding ApS, Sarvo Marine ApS, Bom Breckling Holding ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-04-02 fjernes Legale ejere: Bom Breckling Holding ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Bom Breckling Holding ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-03 tilføjes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling, Jonas Hvolbøl Voss, Jan Brandi (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: Bom Breckling Holding ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-16 tilføjes Legale ejere: Bom Breckling Holding ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-16 fjernes Legale ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-20 tilføjes Binavne: Sarvo ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med både og bådtilbehør samt anden virksomhed forbundet hermed. (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-20 tilføjes Navne: Sarvo Marine ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-19 fjernes Navne: Sarvo ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-20 tilføjes Vedtægter: 2020-03-20 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-28 tilføjes Legale ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-11-28 fjernes Legale ejere: Electric Marine ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-27 fjernes Legale ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-28 tilføjes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-11-28 fjernes Reelle ejere: Jan Ole Tholstrup (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-27 fjernes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-08 tilføjes Direktion: Sarvo Mads Breckling (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-08 fjernes Direktion: Jan Ole Tholstrup (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-10 tilføjes Vedtægter: 2019-08-10 (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2019-08-10 fjernes Bestyrelse: Jan Ole Tholstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-08 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-08-08 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-01-25 tilføjes Legale ejere: Electric Marine ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-01-25 fjernes Legale ejere: Jan Ole Tholstrup (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oscar Pettifords Vej 17, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 21, 2., 1265 København K (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-11-26 tilføjes Legale ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-11-26 fjernes Legale ejere: CARLIER ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-25 fjernes Legale ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 tilføjes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-11-25 fjernes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-26 fjernes Bestyrelse: Anders Lyngborg Carlsen (formand) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 52.941,00 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-06-07 tilføjes Legale ejere: Sarvo Mads Breckling, Jan Ole Tholstrup (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-06 fjernes Legale ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-07 tilføjes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling, Jan Ole Tholstrup (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-06-06 fjernes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-06-04 tilføjes Direktion: Jan Ole Tholstrup (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2018-06-04 fjernes Direktion: Sarvo Mads Breckling (direktør) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 21, 2., 1265 København K (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-04-18 tilføjes Bestyrelse: Johan Askari Bülow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-18 fjernes Bestyrelse: Johan Askari Bülow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-18 tilføjes Direktion: Sarvo Mads Breckling (direktør) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med både og bådtilbehør samt anden virksomhed forbundet hermed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-18 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 tilføjes Hovedbranche: Bygning af både til fritid og sport (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 tilføjes Legale ejere: Sarvo Mads Breckling, CARLIER ApS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Navne: Sarvo ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Reelle ejere: Sarvo Mads Breckling (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2018-04-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-04-18 tilføjes Stiftere: Sarvo Mads Breckling, CARLIER ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-04-18 tilføjes Vedtægter: 2018-04-18 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-01)