Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkær 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-03-13 tilføjes Bestyrelse: Martin Hoffmann (formand) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-13 fjernes Bestyrelse: Laurids Paulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-13 tilføjes Direktion: Søren Lønstrup Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Laurids Paulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-13 tilføjes Vedtægter: 2023-03-13 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: Hof-Taek ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Jelsbjerg Holding Aps, MP Holding Gram ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Hoffmann, Søren Lønstrup Pedersen (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Laurids Paulsen (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Hof-Taek ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-12-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: Bogholderi@dsgindustri.dk (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: dsg@dsgindustri.dk (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Andersen (formand) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-05-20 fjernes Bestyrelse: Per Vincens Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: Martin Hoffmann, Søren Lønstrup Pedersen, Maja Paulsen, Hof-Taek ApS, MP Holding Gram ApS, Gåser Invest ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: Martin Hoffmann, Søren Lønstrup Pedersen, Maja Paulsen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-28 tilføjes Legale ejere: Hof-Taek ApS, Gåser Invest ApS, MP Holding Gram ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-28 fjernes Legale ejere: FREEMAN HOLDING ApS, Hof-Taek ApS, Gåser Invest ApS, MP Holding Gram ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-28 fjernes Bestyrelse: Hans Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-28 fjernes Reelle ejere: Hans Christiansen (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-20 tilføjes Binavne: DS Glas A/S (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-17 tilføjes Navne: DSG Industri A/S (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-16 fjernes Navne: DS Glas A/S (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-21 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-03 tilføjes Bestyrelse: Per Vincens Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2018-12-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 fjernes Bestyrelse: Hans Christiansen (formand) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2018-04-30 tilføjes Bestyrelse: Hans Christiansen (formand) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-04-30 tilføjes Direktion: Laurids Paulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-04-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med produktion og handel af glas og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Hjemmeside: www.dsgindustri.dk (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Hovedbranche: Formning og forarbejdning af planglas (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: dsg@dsgindustri.dk (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2018-04-30 tilføjes Legale ejere: Laurids Paulsen, Hans Christiansen, FREEMAN HOLDING ApS, Jelsbjerg Holding Aps (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: Laurids Paulsen, Hans Christiansen (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Navne: DS Glas A/S (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2018-04-30 tilføjes Reelle ejere: Hans Christiansen, Laurids Paulsen (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-04-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-04-30 tilføjes Stiftere: Jelsbjerg Holding Aps, FREEMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-01)