Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | xbrl | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Mak@taltech.dk (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Haaning (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbakken 22, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Malene Kühl Haaning (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve bogføring samt regnskabshjælp til erhvervskunder (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Magdas Holding ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: TalTech ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Malene Kühl Haaning (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Stiftere: Magdas Holding ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-01)