Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revisor | Binavne | Formål | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Kapital | Reelle ejere | ||||
Navne | Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 153, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Hjemmeside: www.superior.dk (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: office@superior.dk (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2020-01-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Superior Renewables A/S. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2024-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-31 fjernes Hjemmeside: www.supsou.com (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-11-03 tilføjes Binavne: Superior Lifts A/S, Superior Aqua A/S (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-02 fjernes Binavne: Superior Trading A/S, Superior Recruitment A/S (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for montage. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-01 tilføjes Vedtægter: 2023-11-01 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-25 tilføjes Bibranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-10-24 fjernes Bibranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-10-24 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 tilføjes Hjemmeside: www.supsou.com (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 tilføjes Bibranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-10-25 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2022-10-25 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-05-05 tilføjes Vedtægter: 2022-05-05 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-06-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-06-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 tilføjes Legale ejere: Superior Holding A/S (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-22 fjernes Legale ejere: H.P. Jørgensen Holding APS, R.H.Eriksen Holding ApS, Munch Holding, Esbjerg ApS, HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS, SØREN ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Bestyrelse: Hans Espersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 tilføjes Legale ejere: H.P. Jørgensen Holding APS, R.H.Eriksen Holding ApS, Munch Holding, Esbjerg ApS, HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS, SØREN ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-01-26 fjernes Legale ejere: H.P. Jørgensen Holding APS, R.H.Eriksen Holding ApS, Munch Holding, Esbjerg ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Reelle ejere: Rikke Hille Dyring, Kent Skaarup Munch, Hans Peter Jørgensen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-06 tilføjes Navne: 2020 Superior A/S (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-05 fjernes Navne: Superior Sourcing A/S (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Thomas Hille Dyring (direktør) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Kent Skaarup Munch (direktør) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-28 tilføjes Binavne: Superior Trading A/S, Superior Recruitment A/S (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2018-06-27 fjernes Binavne: Superiour Trading A/S, Superiour Recruitment A/S (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-25 tilføjes Navne: Superior Sourcing A/S (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-06-24 fjernes Navne: Superiour Sourcing A/S (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-25 tilføjes Vedtægter: 2018-06-25 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsøgade 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-04-26 tilføjes Bestyrelse: Rikke Hille Dyring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Binavne: Superiour Trading A/S, Superiour Recruitment A/S (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-26 tilføjes Direktion: Kent Skaarup Munch (direktør) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for vikar og recruitment af Specialister og håndværkere. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2018-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-26 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Legale ejere: H.P. Jørgensen Holding APS, R.H.Eriksen Holding ApS, Munch Holding, Esbjerg ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Navne: Superiour Sourcing A/S (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-26 tilføjes Reelle ejere: Rikke Hille Dyring, Kent Skaarup Munch, Hans Peter Jørgensen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2018-04-26 tilføjes Stiftere: R.H.Eriksen Holding ApS, Munch Holding, Esbjerg ApS, H.P. Jørgensen Holding APS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Vedtægter: 2018-04-26 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-30)