Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 68.000,00 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-03 tilføjes Vedtægter: 2023-10-03 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-01 tilføjes Legale ejere: Dines Juhl Barsøe, Greenwise Invest ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-10-01 tilføjes Reelle ejere: Dines Juhl Barsøe (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-09-30 fjernes Reelle ejere: Dines Juhl Barsøe (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-05-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Allé 8, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Allé 8, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Allé 8, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-04-11 tilføjes Vedtægter: 2022-04-11 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2021-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-03 fjernes Legale ejere: Dines Juhl Barsøe (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-07-08 tilføjes Binavne: Just-swipe ApS, Just-beesmart ApS (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2020-07-07 fjernes Binavne: Just-swipe IVS, Just-beesmart IVS (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2020-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-07-04 tilføjes Navne: Just-measure ApS (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2020-07-03 fjernes Navne: Just-measure IVS (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2020-07-04 tilføjes Vedtægter: 2020-07-04 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2020-07-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2020-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rohde 3, 8464 Galten (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Dines Juhl Barsøe (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: djb@just-measure.com (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Dines Juhl Barsøe, A.L.I. Holding ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Dines Juhl Barsøe (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rohde 3, 8464 Galten (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2018-04-20 tilføjes Binavne: Just-swipe IVS, Just-beesmart IVS (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2018-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af teknologibaseret monitorering og kontrol. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Hjemmeside: www.just-measure.com (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: Just-measure IVS (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Stiftere: A.L.I. Holding ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-18)