Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nada Raksuphachon | 07.12.2021 | formand |
Helge Pauli Hansen | 19.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Brian Mikael Sjeerm | 23.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Surachaya Phuengklang | 12.06.2019 | 07.12.2021 | formand |
Philip Mikael Sjeerm | 23.04.2018 | 19.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Irena Lolita Olsen Sjeerm | 23.04.2018 | 12.06.2019 | formand |