Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Direktion: Mohammad Chaudhry Afzal (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: V.CMA@Hotmail.com (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Legale ejere: Lazfa Holding APS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Navne: TC 2047 IVS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-04-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Reelle ejere: Sulaiman Azad Chaudhry Afzal (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Stiftere: Frank Høgh (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-01-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stationen 14, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: V.CMA@Hotmail.com (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-04-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-22 tilføjes Reelle ejere: Sulaiman Azad Chaudhry Afzal (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-03-22 fjernes Reelle ejere: Mohammad Chaudhry Afzal (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-06 tilføjes Direktion: Mohammad Chaudhry Afzal (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-03-06 fjernes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stationen 14, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 144, 1. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-21 tilføjes Legale ejere: Lazfa Holding APS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-01-21 fjernes Legale ejere: DT7010 IVS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-21 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Chaudhry Afzal (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-01-21 fjernes Reelle ejere: Lars Christian Christiansen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 144, 1. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 tilføjes Legale ejere: DT7010 IVS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-09-23 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Christiansen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-04-15 fjernes Direktion: Frank Høgh (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: F.H. 2018 ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: F.H. 2018 ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-24 fjernes Legale ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-24 tilføjes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-23 fjernes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Direktion: Frank Høgh (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: TC 2047 IVS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2018-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Stiftere: Frank Høgh (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-13)