Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestens Bakke 22, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 147, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Dilin Taxi ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: TC 2033 ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 147, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2021-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogshøjvej 49, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: hiwaahmad@live.dk (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-23 tilføjes Direktion: Hiwa Abdullah Ahmad (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-23 tilføjes Legale ejere: Hiwa Abdullah Ahmad (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-08-23 fjernes Legale ejere: DT7010 IVS (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-23 tilføjes Reelle ejere: Hiwa Abdullah Ahmad (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogshøjvej 49, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 144, 1. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Navne: TC 2033 ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-03-28 fjernes Navne: TC 2033 IVS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Vedtægter: 2021-03-29 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 144, 1. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2019-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 tilføjes Legale ejere: DT7010 IVS (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2019-04-15 fjernes Direktion: Frank Høgh (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: F.H. 2018 ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: F.H. 2018 ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-24 fjernes Legale ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-24 tilføjes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-09-23 fjernes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 1, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Direktion: Frank Høgh (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: TC 2033 IVS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2018-04-23 tilføjes Reelle ejere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Stiftere: Frank Høgh (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-27)