Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: Robert Christer Nielsen (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-01 fjernes Legale ejere: Mikkel Braad Nielsen Thurgren Weiland (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Robert Christer Nielsen (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-01 fjernes Reelle ejere: Mikkel Braad Nielsen Thurgren Weiland (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rughavevej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rughavevej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 tilføjes Navne: Mødestedet i Viborg ApS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-10 fjernes Navne: Mødestedet i Viborg IVS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 tilføjes Vedtægter: 2020-11-11 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rughavevej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2018-04-26 tilføjes Direktion: Robert Christer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive bodegavirksomhed. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-26 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Legale ejere: Mikkel Braad Nielsen Thurgren Weiland (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-26 tilføjes Navne: Mødestedet i Viborg IVS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2018-04-26 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Braad Nielsen Thurgren Weiland (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Stiftere: Mikkel Braad Nielsen Thurgren Weiland (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Vedtægter: 2018-04-26 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2018-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2018-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-26)