Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anton Hessellund | 11.06.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Asger Enggaard | 26.04.2018 | 11.06.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Hansen | 02.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Frimand Jensen | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Nymark Rose Thaysen | 15.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tom Peter Conny Johnsen | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Helle Frederiksen | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Ellebæk Borreskov | 01.05.2018 | formand |
Lars Asger Enggaard | 26.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Kastrup-Larsen | 01.05.2018 | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina French Nielsen | 01.05.2018 | 15.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Arne Fogemann | 26.04.2018 | 02.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anton Hessellund | 26.04.2018 | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bruhn | 26.04.2018 | 01.05.2018 | formand |