Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Wehner | 28.07.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Lund Sørensen | 30.06.2023 | 28.07.2023 | adm. dir |
Matias Wehner | 16.01.2023 | 30.06.2023 | adm. dir |
John Wehner | 09.10.2021 | 16.01.2023 | adm. dir |
Michael Lund Sørensen | 23.04.2021 | 09.10.2021 | adm. dir |
Kurt Christian Hein | 13.12.2019 | 23.04.2021 | direktør |
Johnny Hast Hansen | 24.09.2018 | 13.12.2019 | direktør |
John Wehner | 25.04.2018 | 24.09.2018 | adm. dir |