Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlundvej 22, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Virringvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Herahavepleje@gmail.com (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virringvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Virringvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virringvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Virringvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virringvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Virringvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virringvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Direktion: Helle Friis Rosendal (direktør) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive anlægsgartnervirksomhed og havepleje samt anden virksom-hed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: Faldinghøj Holding ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: HERA Havepleje ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Reelle ejere: Helle Friis Rosendal (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Stiftere: Faldinghøj Holding ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-25)