Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Kapital | ||||
Vedtægter | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Investo Capital Management A/S. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Investo Capital I CIV GP ApS. (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Investo Capital I CIV K/S. (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 55.000,00 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-05-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rafns Alle 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Direktion: Niels Jesper Jespersen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-20 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Legale ejere: Niels Jesper Jespersen Jensen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: Dellwood Invest ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Niels Jesper Jespersen Jensen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Stiftere: Niels Jesper Jespersen Jensen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-25)