Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Formål | Direktion | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KE-LA Holding APS. (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-12 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 tilføjes Vedtægter: 2019-10-10 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i egne dattervirksomheder, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-12 tilføjes Direktion: Kenneth Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-11 fjernes Direktion: Kenneth Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-11 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-12 tilføjes Navne: KLM Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-11 fjernes Navne: KLM Pedersen Holding IVS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-12 tilføjes Vedtægter: 2019-03-12 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-23 tilføjes Direktion: Kenneth Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: Kenneth Pedersen (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Pedersen (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torps Alle 15, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er holding og ejerskab af LK Holding samt underliggende driftselskaber herunder Fronttec ApS og Det Gode Liv IVS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 tilføjes Navne: KLM Pedersen Holding IVS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2018-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Stiftere: Kenneth Pedersen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-19 tilføjes Vedtægter: 2018-04-19 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-21)