Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderengen 79, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Kontaktoplysninger: klausqvist@gmail.com (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Legale ejere: Julie Holtum Qvist, Klaus Holtum Qvist (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Navne: Qvist Group ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Reelle ejere: Julie Holtum Qvist, Klaus Holtum Qvist (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Stiftere: Klaus Holtum Qvist, Julie Holtum Qvist (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KHQ Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-11-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Direktion: Klaus Holtum Qvist (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Klaus Holtum Qvist (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2018-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: klausqvist@gmail.com (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Julie Holtum Qvist, Klaus Holtum Qvist (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Julie Holtum Qvist, Klaus Holtum Qvist (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderengen 79, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Navne: Qvist Group ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Stiftere: Klaus Holtum Qvist, Julie Holtum Qvist (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2018-04-22 tilføjes Vedtægter: 2018-04-22 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-31)