Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Brian Danny Vangsted(virk.: 22) Legale ejere, Reelle ejere | 4,55 % | 22,73 % | 22,73 % | 31,82 % |
Jonas Vangsted Vrængmose(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Mie Vangsted Vrængmose(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,06 % | 18,18 % | 18,18 % | 24,24 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Brian Danny Vangsted | 01.01.2007 | Svinøvej 42, 5500 Middelfart |
Mie Vangsted Vrængmose | 01.02.2016 | Danas Plads 15, 1915 Frederiksberg C |
Jonas Vangsted Vrængmose | 11.08.2020 | Hostrupsgade 37, 8600 Silkeborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
B. VANGSTED INVEST ApS | 27164722 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
B. Vangsted Holding ApS | 39604965 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
BDV Holding ApS | 41643684 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SOLID HOLDING 2019 A/S | 27173918 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Uniqa Blomsteratelier v/Jette Vrængmose | 27406734 | Aktiv | Blomsterforretninger (477610) |
VANGSTED HOLDING ApS | 27166199 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 30.05.2018 og angivet som gældende fra 15.04.2018 (0 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 15. MAJ 1997 ApS | 20342994 |
HOLDINGSELSKABET AF 15. MAJ 2006 ApS | 29537135 |
HOLDINGSELSKABET AF 15. MARTS 2013 ApS | 35141227 |
HOLDINGSELSKABET AF 15/1 1999 ApS | 21461547 |
HOLDINGSELSKABET AF 15/2 2001 ApS | 25941659 |
HOLDINGSELSKABET AF 16.01.41 ApS | 21330507 |
Holdingselskabet af 16.08.2018 ApS | 39790769 |
HOLDINGSELSKABET AF 16.2.2001 ApS | 25715764 |
HOLDINGSELSKABET AF 16. APRIL 2010 ApS | 32884040 |
Holdingselskabet af 16. april 2019 ApS | 40482121 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Brian Danny Vangsted(virk.: 22) Legale ejere, Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Jonas Vangsted Vrængmose(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mie Vangsted Vrængmose(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 52 % | 0 % | 3 % | 21 % | 24 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Brian Danny Vangsted(virk.: 22) Legale ejere, Reelle ejere | 15 | 12 | 0 | 14 |
Jonas Vangsted Vrængmose(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 0 | 8 |
Mie Vangsted Vrængmose(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 0 | 6 |
Sum | 17 | 15 | 0 | 28 |
Pct. | 28 % | 25 % | 0 % | 47 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |