Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Amager Byg ApS. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Belfastvej10 IVS. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sønderholm Allé18 IVS. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordre Kongelundsvej20 ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: HEJLER & RASK HOLDING A/S (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: TKN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: HEJLER & RASK HOLDING A/S (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Peter Rask, Peter Fjorback Hejler (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Kofoed Nielsen (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Rasmus Peter Rask, Peter Fjorback Hejler (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsly Alle 12, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Direktion: Thomas Kofoed Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andre selskaber (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: HEJLER & RASK HOLDING A/S, TKN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: HKR Ejendomsholding ApS (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Peter Rask, Peter Fjorback Hejler, Thomas Kofoed Nielsen (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Stiftere: TKN HOLDING ApS, HEJLER & RASK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-24)