Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Topasvej 11, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Bibranche: Andre rengøringsydelser (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Legale ejere: Hetim Selmani (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Navne: H/M Service IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Reelle ejere: Hetim Selmani (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Stiftere: Hetim Selmani, Burim Kasami (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-10-13 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-10-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-08-25 fjernes Direktion: Besnike Veselji (direktør) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Topasvej 11, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 122, st. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Direktion: Besnike Veselji (direktør) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-02-22 fjernes Direktion: Jetmir Ljoki-Sakiri (direktør) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 122, st. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadelandet 20, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-17 tilføjes Direktion: Jetmir Ljoki-Sakiri (direktør) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-08-17 fjernes Direktion: Burim Kasami (direktør) (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Legale ejere: Burim Kasami (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Reelle ejere: Burim Kasami (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadelandet 20, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-04-23 tilføjes Bibranche: Andre rengøringsydelser (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Direktion: Burim Kasami (direktør) (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve rengøringsvirksomhed, ejendomsservice og håndværkervirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: Burim Kasami, Hetim Selmani (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: H/M Service IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Reelle ejere: Burim Kasami, Hetim Selmani (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Stiftere: Hetim Selmani, Burim Kasami (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)