Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | ||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 5, 4880 Nysted (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 277, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 tilføjes Binavne: Guldborgsund Baltic Race APS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 fjernes Binavne: Anlægsservice IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 tilføjes Formål: Virksomheden formål at afvikle kapsejlads, og hvad ledelsen skønner falder ind under dette. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cbp.consult@gmail.com (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: christina@dalhojgaard.dk (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Bestyrelse: John Kildsgaard (næstformand) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Per Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 fjernes Direktion: Christina Kalis Birch Majholt (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: Sejlforeningen Vikingen, Nysted Sejlklub, Toreby Sejlklub, GULDBORGLAND BÅDELAUG, Bådklubben Guldborgsund, Sejl & Motorbådsklubben Grønsund (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: Michael Majholt, Christina Kalis Birch Majholt (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: GsBR APS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Michael Majholt, Christina Kalis Birch Majholt (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-28 fjernes Navne: Dalhøjgaard IvS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 277, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 277, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 277, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-04-20 tilføjes Binavne: Anlægsservice IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-04-20 tilføjes Direktion: Christina Kalis Birch Majholt (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-04-20 tilføjes Formål: Virksomheden formål omfatter arbejde indenfor anlægsgartneri , og hvad ledelsen skønner falder ind under dette. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-20 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: christina@dalhojgaard.dk (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-04-20 tilføjes Legale ejere: Michael Majholt, Christina Kalis Birch Majholt (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: Dalhøjgaard IvS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Majholt, Christina Kalis Birch Majholt (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Stiftere: Christina Kalis Birch Majholt (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-23)