Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Vellema | 07.01.2020 | 28.06.2024 | direktør |
Heidi Bo | 15.05.2019 | 07.01.2020 | direktør |
John Vellema | 19.04.2018 | 15.05.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Beck Henriksen | 01.01.2024 | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
John Vellema | 10.11.2023 | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ulrik Unger Bentsen | 10.11.2023 | 28.06.2024 | formand |
Carl Börje Fredrik Fjellstedt | 31.10.2023 | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ulrik Unger Bentsen | 31.10.2023 | 09.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
John Vellema | 15.05.2019 | 09.11.2023 | formand |
Hans Joakim Bjurström | 15.05.2019 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |