Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 tilføjes Legale ejere: Pebean Pharma ApS (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2018-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ROS Therapeutics ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: ROS Therapeutics Holding ApS. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ROS Therapeutics ApS. (offentliggjort 2020-05-10)
Den 2020-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: ROS Therapeutics ApS. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: ROS Therapeutics Holding ApS. (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ROS Therapeutics ApS. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2021-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ROS Therapeutics Holding ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Reelle ejere: Hanne Damgaard Jensen (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-01-26 fjernes Reelle ejere: Hanne Damgaard Jensen (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-01-27 fjernes Legale ejere: ROS Therapeutics Holding ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Legale ejere: ROS Therapeutics Holding ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-01-18 fjernes Legale ejere: ROS Therapeutics Holding ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-05-10 tilføjes Legale ejere: ROS Therapeutics Holding ApS, SPORCON LIFESCIENCE ADVISORS ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-05-09 fjernes Legale ejere: ROS Therapeutics Holding ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-10 tilføjes Reelle ejere: Hanne Damgaard Jensen (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2020-05-09 fjernes Reelle ejere: Hanne Damgaard Jensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 fjernes Bestyrelse: Hanne Damgaard Jensen (formand) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-30 tilføjes Reelle ejere: Hanne Damgaard Jensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: Liltorp-Bondebjerg Invest ApS, 2200 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 tilføjes Legale ejere: ROS Therapeutics Holding ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2018-12-14 fjernes Legale ejere: Abihansen Holding IVS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-10-31 fjernes Bestyrelse: Christian Philip Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Bestyrelse: Christian Philip Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-04-23 tilføjes Direktion: Hanne Damgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-23 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: Abihansen Holding IVS, Liltorp-Bondebjerg Invest ApS, 2200 HOLDING ApS, HDJ & LEJ Invest ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: ROS Therapeutics Holding ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Stiftere: Liltorp-Bondebjerg Invest ApS, HDJ & LEJ Invest ApS, Abihansen Holding IVS, 2200 HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-23)