Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Binavne: minustwoplus ApS, minustoplus ApS, minus-two-plus ApS, minus-to-plus ApS, minus-2-plus ApS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-01 tilføjes Vedtægter: 2024-02-01 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cirkelbuen 24, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Cirkelbuen 24, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cirkelbuen 24, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Brudedalen 19, 3520 Farum (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brudedalen 19, 3520 Farum (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttevangen 44, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Anthony Rolla Rouse, Birgit Taageby Rouse (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Birgit Taageby Rouse (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: Anthony Rolla Rouse (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-09 tilføjes Navne: minus2plus ApS (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-08 fjernes Navne: minus2plus IVS (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Anthony Rolla Rouse (direktør) (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: anthony@minus-2-plus.dk (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Anthony Rolla Rouse (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Anthony Rolla Rouse (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttevangen 44, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-04-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at tilbyde serviceydelser indenfor bøgføring, økonomi, revision, skatterådgivning samt projektledelse (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Hjemmeside: minus-2-plus.dk (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2018-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Navne: minus2plus IVS (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2018-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Stiftere: Anthony Rolla Rouse (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Vedtægter: 2018-04-22 (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2018-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-26)