Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-13 tilføjes Legale ejere: Institutional Holding P/S, Storebrand Asset Management AS (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-07-12 fjernes Legale ejere: Institutional Holding P/S (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 1, 1115 København K (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 1, 1115 København K (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 1, 1115 København K (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 tilføjes Vedtægter: 2021-06-04 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-26 tilføjes Vedtægter: 2020-03-26 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-04-18 tilføjes Direktion: Kasper Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i AIP Management P/S. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-18 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Legale ejere: Institutional Holding P/S, AIP Partner Holding ApS (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2018-04-18 tilføjes Navne: AIP Komplementar ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Stiftere: Mogens Thorninger (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Vedtægter: 2018-04-18 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-20)