Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: PEFERONO ApS. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: PEFERONO ApS. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Restaurationsselskabet af 10. november 2017 ApS. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: NIBERONO ApS. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Direktion: Oliver Brix Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-14 fjernes Direktion: Nicolai Larsson Bech (direktør) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holsteinsgade 24, 8300 Odder (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 25, 3. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: nicolailarssonbech@hotmail.com (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-01-15 tilføjes Vedtægter: 2021-01-15 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 25, 3. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 20, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 20, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 20, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 20, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-04-19 tilføjes Direktion: Nicolai Larsson Bech (direktør) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-19 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Legale ejere: Nicolai Larsson Bech (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Navne: Nicolai Bech Holding ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Larsson Bech (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Stiftere: Nicolai Larsson Bech (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Vedtægter: 2018-04-19 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-20)