Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakken 24, 7441 Bording (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakken 24, 7441 Bording (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 428.000,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-09 tilføjes Legale ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Jens Jørgen Hansen, Anna Grethe Sangild Nielsen, Erik Sig Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-08 fjernes Legale ejere: Anna Grethe Sangild Nielsen, Erik Sig Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen, Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Jens Jørgen Hansen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-09 tilføjes Reelle ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen, Jens Jørgen Hansen, Anna Grethe Sangild Nielsen, Erik Sig Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-08 fjernes Reelle ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Jens Jørgen Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen, Anna Grethe Sangild Nielsen, Erik Sig Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-09 tilføjes Vedtægter: 2022-11-09 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 316.000,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-04-15 tilføjes Legale ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Jens Jørgen Hansen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-04-14 fjernes Legale ejere: Jens Jørgen Hansen, Knud Kærgaard Kusk-Hansen (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-15 tilføjes Reelle ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Jens Jørgen Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen, Anna Grethe Sangild Nielsen, Erik Sig Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-04-14 fjernes Reelle ejere: Jens Jørgen Hansen, Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen, Anna Grethe Sangild Nielsen, Erik Sig Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-15 tilføjes Vedtægter: 2021-04-15 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-03-03 tilføjes Legale ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Anna Grethe Sangild Nielsen, Erik Sig Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen, MULTICARGO ApS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-02 fjernes Legale ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, MULTICARGO ApS, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-03 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Hansen, Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen, Anna Grethe Sangild Nielsen, Erik Sig Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-02 fjernes Reelle ejere: Jens Jørgen Hansen, Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 261.000,00 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-01-31 tilføjes Vedtægter: 2021-01-31 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, MULTICARGO ApS, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen, Jens Jørgen Hansen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Hansen, Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen, Niels Skovsgaard, Jacob Sig Treldal Hansen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, MULTICARGO ApS (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 204.000,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-09-10 tilføjes Vedtægter: 2020-09-10 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakken 24, 7441 Bording (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2018-04-20 tilføjes Direktion: Hans Christian Kærgaard Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er almindelig finansierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-20 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Kærgaard Hansen, Knud Kærgaard Kusk-Hansen, MULTICARGO ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-04-20 fjernes Legale ejere: Hans Christian Kærgaard Hansen (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: Stenlund Invest ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen, Knud Kærgaard Kusk-Hansen, Hans Christian Kærgaard Hansen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Stiftere: MULTICARGO ApS, Knud Kærgaard Kusk-Hansen (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-20)