Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Formål | xbrl | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 19, 8520 Lystrup (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-07-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-15 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-01-26 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Hjemmeside: www.bond17.com (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Kontaktoplysninger: mwl@bond17.com (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Legale ejere: LÜBKER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Navne: Bond17 ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Reelle ejere: Morten Wind Lübker (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Stiftere: Anders Bo Hørsted (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-17 Statstidende Dekret
Den 2023-05-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-08 fjernes Direktion: Morten Wind Lübker (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-08 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Seiersen Revision I/S (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-04-22 tilføjes Navne: Bond17 ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-04-21 fjernes Navne: AURORA IT ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Vedtægter: 2022-04-22 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-04-21 fjernes Binavne: Bond17 ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-03-16 tilføjes Hjemmeside: www.bond17.com (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-03-15 fjernes Hjemmeside: www.ggedenmark.dk (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mwl@bond17.com (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: mwl@ggedenmark.dk (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-09 tilføjes Binavne: Bond17 ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-03-09 tilføjes Vedtægter: 2022-03-09 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-01-31 tilføjes Navne: AURORA IT ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-01-30 fjernes Navne: GGE Denmark ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 tilføjes Vedtægter: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-01-25 tilføjes Vedtægter: 2022-01-25 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-30 fjernes Binavne: SDGE Denmark ApS, GGE Danmark ApS, GG Education Denmark ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-01-26 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-25 tilføjes Direktion: Morten Wind Lübker (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbrede FN's 17 verdensmål i videst muligt omfang til befolkningen overalt i verden. (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-01-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Seiersen Revision I/S (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-01-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Direktion: Morten Wind Lübker (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: LÜBKER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: Techinvest ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-06-29 fjernes Legale ejere: LÜBKER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Wind Lübker (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Lasse Rostgård Andersen, Quang Tuan Do (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-06-29 fjernes Reelle ejere: Morten Wind Lübker (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 19, 8520 Lystrup (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2019-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 19, st., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 tilføjes Hjemmeside: www.ggedenmark.dk (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: mwl@ggedenmark.dk (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2018-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 19, st., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelparken 94, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Binavne: SDGE Denmark ApS, GGE Danmark ApS, GG Education Denmark ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2018-12-12 tilføjes Navne: GGE Denmark ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2018-12-11 fjernes Navne: DAMPBO ApS (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-12 tilføjes Vedtægter: 2018-12-12 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-12-11 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-12-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-11-27 tilføjes Direktion: Morten Wind Lübker (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Anders Bo Hørsted (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 tilføjes Legale ejere: LÜBKER HOLDING ApS, Techinvest ApS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-11-27 fjernes Legale ejere: Anders Bo Hørsted (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 tilføjes Reelle ejere: Morten Wind Lübker, Lasse Rostgård Andersen, Quang Tuan Do (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-11-27 fjernes Reelle ejere: Anders Bo Hørsted (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelparken 94, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-04-15 tilføjes Direktion: Anders Bo Hørsted (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-07-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-15 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Legale ejere: Anders Bo Hørsted (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Navne: DAMPBO ApS (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-04-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Bo Hørsted (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-04-15 tilføjes Stiftere: Anders Bo Hørsted (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-04-15 tilføjes Vedtægter: 2018-04-15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-26)