Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-10 tilføjes Bestyrelse: Ole Steen Bruun Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-10 tilføjes Vedtægter: 2022-10-10 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thujavej 43, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 200, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 200, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 182, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-03-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: hb@dangroupinvest.com (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 182, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevangs Allé 167, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2019-12-31 tilføjes Bestyrelse: Per-Erik Edvard Svehag (formand) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Direktion: Henrik Bender Bendixen (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Søren Kallestrup Spring (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Dangroup Invest RE ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: T.T.S. INVEST ApS, SPRING INVEST ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 tilføjes Navne: Mågevej 16, 5000 Odense ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-30 fjernes Navne: ST79 BOLIG ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Per-Erik Edvard Svehag (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Søren Kallestrup Spring, Thomas Thinggaard Sørensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-12-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-12-11 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevangs Allé 167, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-04-19 tilføjes Direktion: Søren Kallestrup Spring (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens nærmere skøn. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-19 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Legale ejere: T.T.S. INVEST ApS, SPRING INVEST ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-04-19 tilføjes Navne: ST79 BOLIG ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-04-19 tilføjes Reelle ejere: Søren Kallestrup Spring, Thomas Thinggaard Sørensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Stiftere: T.T.S. INVEST ApS, SPRING INVEST ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-04-19 tilføjes Vedtægter: 2018-04-19 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-20)