Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Omlægningsperiode slut | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode start | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-24 tilføjes Binavne: Improvement ApS (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2024-01-19 tilføjes Vedtægter: 2024-01-19 (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2024-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-29 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-29 tilføjes Vedtægter: 2020-09-29 (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linstowsvej 10, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ræveskovsvej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 tilføjes Direktion: Peter Bo Rützou (direktør) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 fjernes Direktion: Mickey Aissa Soussah (direktør) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: pbo@improvement.dk (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-14 fjernes Kontaktoplysninger: mickeysoussah@hotmail.com (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: Valder 333 ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 fjernes Legale ejere: Open Mindset Holding ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Irene Lizzie Rützou (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 fjernes Reelle ejere: Mickey Aissa Soussah (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-05-07 tilføjes Binavne: Improveme ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: mickeysoussah@hotmail.com (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-05-06 fjernes Kontaktoplysninger: misou@microsoft.com (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-28 tilføjes Vedtægter: 2018-04-28 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ræveskovsvej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-04-20 tilføjes Direktion: Mickey Aissa Soussah (direktør) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-04-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive IT konsulentvirksomhed (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-20 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: misou@microsoft.com (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-20 tilføjes Legale ejere: Open Mindset Holding ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-04-20 tilføjes Navne: Facts Creators Company ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Mickey Aissa Soussah (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Stiftere: Open Mindset Holding ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-20)