Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nelson Kilbey | 25.03.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Howard James Anderson | 29.01.2020 | 25.03.2020 | direktør |
Wyatt Harding | 13.04.2018 | 29.01.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Howard James Anderson | 25.03.2020 | formand |
Mats Lidbeck | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ronnie Bartolomei | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nelson Kilbey | 11.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Timothée Malécot | 13.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Dag Pfeiffer | 13.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Lauber | 13.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Pierre-David Picq | 13.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Howard James Anderson | 29.01.2020 | 24.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Wyatt Harding | 13.04.2018 | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Yves Chastagnier | 13.04.2018 | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Skinner | 13.04.2018 | 29.01.2020 | bestyrelsesmedlem |