Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-16 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2018-04-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alpo Group ApS. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gejsingvej 60, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gejsingvej 60, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gejsingvej 60, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2018-04-17 tilføjes Direktion: Poul Henrik Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Legale ejere: Poul Henrik Møller Jensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Navne: Alpo Holding ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Reelle ejere: Poul Henrik Møller Jensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2018-04-17 tilføjes Stiftere: Poul Henrik Møller Jensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Vedtægter: 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-19)