Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gavnøvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Egesborgvej 26, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Folkeskoler o.lign. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-10-31 tilføjes Legale ejere: JEPPE KILDEBERG JØRS ApS, Camilla Edlenborg Jørs (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2021-10-30 fjernes Legale ejere: Camilla Edlenborg Jørs (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2021-10-31 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Kildeberg Jørs, Camilla Edlenborg Jørs (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2021-10-30 fjernes Reelle ejere: Camilla Edlenborg Jørs (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Egesborgvej 26, 4700 Næstved (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 103, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vejetilviden.com (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 fjernes Kontaktoplysninger: camilla_chr89@hotmail.com (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-14 fjernes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 103, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-04-11 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Kildeberg Jørs (formand) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Direktion: Camilla Edlenborg Jørs (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med faglige hjemmesider til undervisningsplanlægning og indlæring. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-11 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Hjemmeside: www.vejetilviden.com (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Hovedbranche: Folkeskoler o.lign. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: camilla_chr89@hotmail.com (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-04-11 tilføjes Legale ejere: Camilla Edlenborg Jørs (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2018-04-11 tilføjes Navne: Veje til viden ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Reelle ejere: Camilla Edlenborg Jørs (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2018-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-04-11 tilføjes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-04-11 tilføjes Stiftere: Camilla Edlenborg Jørs (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af Camilla Edlenborg Christiansen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Vedtægter: 2018-04-11 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-19)