Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-09-12 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heliosvej 30, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellahøj 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: hes@gvdnet.dk (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Søgaard Sørensen, Helle Søgaard Sørensen, Mads Søgaard Sørensen, Sofie Søgaard Sørensen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: Henrik Søgaard Sørensen, Helle Søgaard Sørensen (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2018-04-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Søgaard Sørensen, Helle Søgaard Sørensen (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2018-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellahøj 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-04-19 tilføjes Direktion: Henrik Søgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og virksomhed forbundet hermed. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-19 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Navne: HHSS ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Reelle ejere: Henrik Søgaard Sørensen, Helle Søgaard Sørensen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2018-04-19 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2018-04-19 tilføjes Stiftere: Henrik Søgaard Sørensen, Helle Søgaard Sørensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Vedtægter: 2018-04-19 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-19)