Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 tilføjes Navne: Tømrersvenden Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-03 fjernes Navne: Tømrersvenden Holding ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-04 tilføjes Vedtægter: 2022-02-04 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-09-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevangen 5, 9490 Pandrup (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Direktion: Ole Lygtved Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsinvestering, herunder udlejning og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-05 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: lygtved@stofanet.dk (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Legale ejere: Ole Lygtved Jensen (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-04-05 tilføjes Navne: Tømrersvenden Holding ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-04-05 tilføjes Reelle ejere: Ole Lygtved Jensen (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-04-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Stiftere: Ole Lygtved Jensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Vedtægter: 2018-04-05 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-19)