Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ScanEuro Road ApS. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-06-07 sletter virksomheden Ejerskaber: AVNBY HOLDING IVS. (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-07-16 sletter virksomheden Ejerskaber: M.K. Rekruttering ApS. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: ScanEuro Road ApS. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2018-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Toft GVC Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Toft GVC Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Sognevej 16, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-19 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Kontaktoplysninger: Info@scan-road.dk (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Legale ejere: Mike Matthiesen (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Navne: TOFT SFS HOLDING IVS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Reelle ejere: Mike Matthiesen (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Stiftere: David Cupi (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-02 Statstidende Dekret
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-01-28 tilføjes Legale ejere: Mike Matthiesen (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-01-20 fjernes Legale ejere: Patthama Storm Avnby Klivager, Ginalyn Villena Toft (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-28 tilføjes Reelle ejere: Mike Matthiesen (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-01-20 fjernes Reelle ejere: Patthama Storm Avnby Klivager, Ginalyn Villena Toft (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-20 fjernes Direktion: Patthama Storm Avnby Klivager (direktør) (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Patthama Storm Avnby Klivager, Ginalyn Villena Toft (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: Christian Villena Toft (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Patthama Storm Avnby Klivager, Ginalyn Villena Toft (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-01 fjernes Reelle ejere: Christian Villena Toft (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-08-10 tilføjes Legale ejere: Christian Villena Toft (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-08-10 fjernes Legale ejere: Scandinavian Food Supply LTD (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-07 tilføjes Reelle ejere: Christian Villena Toft (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-05-13 tilføjes Direktion: Patthama Storm Avnby Klivager (direktør) (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-05-13 fjernes Direktion: Thomas Storm Avnby Klivager (direktør) (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-04-22 tilføjes Direktion: Thomas Storm Avnby Klivager (direktør) (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-04-22 fjernes Direktion: David Cupi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Direktion: David Cupi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Sognevej 16, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er finansel holding (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-19 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@scan-road.dk (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Legale ejere: David Cupi, Scandinavian Food Supply LTD (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Legale ejere: David Cupi (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Navne: TOFT SFS HOLDING IVS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Stiftere: David Cupi (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-04-19 tilføjes Vedtægter: 2018-04-19 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-26)