Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentarbejde indenfor musikproduktion, samt at eje kapitalandele efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-13 tilføjes Vedtægter: 2023-03-13 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Cannibal Records ApS. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cannibal Records ApS. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2020-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Parkspot ApS. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J&N Service ApS. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: Brother Ice Productions ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: Brother Ice Productions IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslev Allé 9, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Direktion: Jermyn Theophilus Creppy (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele. (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-18 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Legale ejere: Jermyn Theophilus Creppy (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-04-18 tilføjes Navne: Brother Ice Productions IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-04-18 tilføjes Reelle ejere: Jermyn Theophilus Creppy (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Stiftere: Jermyn Theophilus Creppy (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 tilføjes Vedtægter: 2018-04-18 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)